Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SCHMITZ Cargobull Sverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-10 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-18 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-10-07 |