Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nimocon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Nimocon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HUPS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HUPS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-19 |