Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Boney Singh Ahluwalia
Boney Singh Ahluwalia
19880816-XXXX
Ta kreditupplysning
Boney Singh Ahluwalia är en man född den 16 augusti 1988. Han är folkbokförd i Huddinge sedan 2022-02-08. Huddinge ligger i Huddinge kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Care Allomsorg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Macorena Hemtjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samsaj Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Global Radical Investments AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Amfion Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
QviMo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BSA Advisor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BSA Financial Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
BSA Financial Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bonahl Holdings II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Turin Vest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Segerbron Bemanning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Indarad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aariya Omsorgsgruppen Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aariya Omsorgsgruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bonahl X1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Femström
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Boney Singh Ahluwalia har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-13
Chrillsy AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-01
Treredo Konsult AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 16 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Care Allomsorg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gursharan Singh Ahluwalia
Revisor
Bo Lennart Samuelsson
Styrelseledamot
Boney Singh Ahluwalia
Tillbaka till sidans topp
Macorena Hemtjänst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gursharan Singh Ahluwalia
Revisor
Bo Lennart Samuelsson
Styrelseledamot
Boney Singh Ahluwalia
Tillbaka till sidans topp
Samsaj Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gursharan Singh Ahluwalia
Styrelseledamot
Boney Singh Ahluwalia
Tillbaka till sidans topp