Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Bondelid Ager, Eva | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Berwald | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Berwald | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen K7 i Liljeholmen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |