Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | EGI Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | BOGREN, PATRIK | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Wreckwood garden & workshop | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ski Vertical ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-18 |