Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |