Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Resolution Games AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-30 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-09-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |