Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Svanevik Funkön va ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |