Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Repslagaren | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Östersundshus nr 12 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-05 |