Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Alternative Invest i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svensk Bostadsannonsering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Svensk Bostadsannonsering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Boneo Preferens AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Boneo Preferens AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |