Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Micael Rexby
Bo Micael Rexby
19650824-XXXX
Ta kreditupplysning
Bo Micael Rexby är en man född den 24 augusti 1965. Han är folkbokförd i Huddungeby sedan 0001-01-01. Huddungeby ligger i Heby kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
P.M. Pumpmaterial-Professional Mechanics Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
P.M. Pumpmaterial-Professional Mechanics Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BELU EKONOMI Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PM Professional Maskin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
PM Professional Maskin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
2OWN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Upplands fiberinstallationer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Upplands fiberinstallationer AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Infraworks Uppland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Infraworks Uppland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kraftworks AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Tele- och Larm-Montage
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Huddunge Entreprenadtjänst ek. för.
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
IR - förvaltning ek. för.
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Micael Rexby har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-02-18
Hela dig i Uppland AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2023-02-18
Hela dig i Uppland AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
P.M. Pumpmaterial-Professional Mechanics Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Birgitta Lundin Rexby
Styrelseledamot
Bo Micael Rexby
Verkställande direktör
Bo Micael Rexby
Tillbaka till sidans topp
BELU EKONOMI Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Inger Birgitta Lundin Rexby
Styrelsesuppleant
Bo Micael Rexby
Tillbaka till sidans topp
PM Professional Maskin AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Birgitta Lundin Rexby
Styrelseledamot
Bo Micael Rexby
Verkställande direktör
Bo Micael Rexby
Tillbaka till sidans topp