Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Parlacom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Q Qarlsson Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sparbanken Alingsås | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sparbanken Alingsås | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-25 |