Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Jonas Andersson
Bo Jonas Andersson
19721117-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Bo Jonas är en man född den 17 november 1972 och är bosatt i Skokloster
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Triggers AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Jonas Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-09-02
HSB Bostadsrättsförening Sjuan i Uppsala
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Triggers AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Jonas Andersson
Styrelseledamot
Karin Jennie Bergman
Verkställande direktör
Karin Jennie Bergman
Extern vice verkställande direktör
Sven Johan Bergman
Tillbaka till sidans topp