Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Johan Lövbrand Nilsson
Bo Johan Lövbrand Nilsson
19720627-XXXX
Ta kreditupplysning
Lövbrand Nilsson, Bo Johan är en man född den 27 juni 1972 och är bosatt i Sävedalen
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Nilsson Advokater BTN Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
SMI BYGG AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
TOB-Grossisten Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Svenodak AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nilsson Advokater JLN Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
LK Nilsson och Lindahl Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Peter Magnusson Ventilation AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Reinali AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Women's Sportswear Sweden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Micahs Bil och Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Energitransporter Göteborg AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Rais i Väst AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MeraEnergi Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Profil Match AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
GreyBird Sweden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Asin Fastigheter AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Advokat Martin Schwitzgold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Daenon Management & Event AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Centouri AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
VÄSTKUSTENS TAK & MEMBRANER AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Levene Care AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nilsson Advokater Västsverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Johan Lövbrand Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2024-03-05
GKMS Bygg & Fastighetsservice AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nilsson Advokater BTN Väst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Bengt-Erik Kjellberg
Styrelsesuppleant
Bo Johan Lövbrand Nilsson
Styrelseledamot
Bo Tommy Nilsson
Tillbaka till sidans topp
SMI BYGG AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bo Johan Lövbrand Nilsson
Tillbaka till sidans topp
TOB-Grossisten Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bo Johan Lövbrand Nilsson
Tillbaka till sidans topp