Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BostadsAktiebolaget Sydkusten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BostadsAktiebolaget Sydkusten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Komper AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Komper AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Förvaltnings AB Bo Svennarp | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Åhus Brygga | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |