Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jungner & Co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |