Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Helmer Lindsjö
Bo Helmer Lindsjö
19460911-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindsjö, Bo Helmer är en man född den 11 september 1946 och är bosatt i Nässjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Nässjöhus nr 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Helmer Lindsjö har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-20
Sandsjöbadens Camping, ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Nässjöhus nr 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Helmer Lindsjö
Styrelseledamot
Folke Donald Berntsson
Ordförande
Folke Donald Berntsson
Styrelseledamot
Filip Ladan
Styrelsesuppleant
Hampus Per Eddie Bergendahl
Styrelseledamot
Pernilla Eva Lindh
Styrelseledamot
Britt Anneli Hermansson
Styrelseledamot
Hrvoje Ladan
Styrelsesuppleant
Emma Madelene Löf
Tillbaka till sidans topp