Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Håkan Lundqvist
Bo Håkan Lundqvist
19570605-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundqvist, Bo Håkan är en man född den 5 juni 1957 och är bosatt i Sundsbruk
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Johannedal
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Håkan Lundqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-23
SKÖNSBERGS-ORTVIKENS FOLKETSHUSFÖRENING UPA
Konkursbeslut
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Johannedal
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Håkan Lundqvist
Styrelsesuppleant
Hans Jörgen Lundqvist
Styrelseledamot
Carina Söderlund
Styrelsesuppleant
Pirkko Katariina Ikonen
Styrelseledamot
Berit Ulrika Josefine Lindkvist
Ordförande
Berit Ulrika Josefine Lindkvist
Styrelsesuppleant
Mattias Lars Anders Söderberg
Tillbaka till sidans topp