Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | RenSo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | RenSo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klimatet Invest Nordic AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Klimatet Invest Nordic AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | 9TEEN Music AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ricord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Björholmen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |