Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |