Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Göran Witt-Strömer
Bo Göran Witt-Strömer
19560802-XXXX
Ta kreditupplysning
Witt-Strömer, Bo Göran är en man född den 2 augusti 1956 och är bosatt i Tullinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Witt-Strömer Advokatbyrå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Göran Witt-Strömer har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-16
Nröjb A Årybtakovda AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-03-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Witt-Strömer Advokatbyrå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Göran Witt-Strömer
Styrelsesuppleant
Susanne M Åberg Witt-Strömer
Revisor
Carl Olov Håkan Werell
Tillbaka till sidans topp