Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Emrik Arkblad
Bo Emrik Arkblad
19600303-XXXX
Ta kreditupplysning
Arkblad, Bo Emrik är en man född den 3 mars 1960 och är bosatt i Alingsås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Arkblad Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Industrifastigheter 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Alingsåsfastigheten VG 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Alingsåsfastigheten VG 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordostpassagen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nordostpassagen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Industrifastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Fastigheter 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Agbo Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Fastigheter 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Arkblad Fastigheter 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Arkblad, Bo
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ella
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Arkblad Fastigheter Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Emrik Arkblad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-16
Slutplattan FEVGI 116315 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Arkblad Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Emrik Arkblad
Styrelsesuppleant
Gun Ing-Mari Arkblad
Revisor
Kjell Mickael Sjöberg
Tillbaka till sidans topp
Arkblad Industrifastigheter 2 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Emrik Arkblad
Styrelsesuppleant
Gun Ing-Mari Arkblad
Revisor
Kjell Mickael Sjöberg
Tillbaka till sidans topp
Alingsåsfastigheten VG 2 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Rune Evert Karlsson
Styrelseledamot
Bo Emrik Arkblad
Ordförande
Bo Emrik Arkblad
Styrelsesuppleant
Joakim Olof Berg
Tillbaka till sidans topp