Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Bertil Gustafsson
Bo Bertil Gustafsson
19710909-XXXX
Ta kreditupplysning
Bo Bertil Gustafsson är en man född den 9 september 1971. Han är folkbokförd i Visby sedan 2021-05-01. Visby ligger i Gotland kommun, Gotlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gotland Event AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GotRed AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gotland Gokart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AB JacRoh
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Öja Ockes Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gotlands Oasen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Gotlands Oasen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Båtahage AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Båtahage AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ReOptimal Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ReOptimal Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gotland Adventure AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Ordboken 5 i Visby
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Ordboken 5 i Visby
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Bertil Gustafsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-03-09
Breda Blick och Gute AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2023-03-09
Breda Blick och Gute AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gotland Event AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Klas Jesper Wikman
Styrelseledamot
Bo Bertil Gustafsson
Styrelsesuppleant
Anna Karin Norrby Gustafsson
Tillbaka till sidans topp
GotRed AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Bertil Gustafsson
Styrelseledamot
Anna Karin Norrby Gustafsson
Tillbaka till sidans topp
Gotland Gokart AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Klas Jesper Wikman
Styrelseledamot
Bo Bertil Gustafsson
Styrelsesuppleant
Anna Karin Norrby Gustafsson
Tillbaka till sidans topp