Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-14 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-12-14 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-29 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-07 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-07 |