Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Anders Lindh
Bo Anders Lindh
19731130-XXXX
Ta kreditupplysning
Bo Anders Lindh är en man född den 30 november 1973. Han är folkbokförd i Östersund sedan 2023-06-01. Östersund ligger i Östersund kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Jamtetten Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Reprendo Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Reprendo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Reprendo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Honesta Skolutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Honesta Skolutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Honesta AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Honesta AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Honesta Gymnasieskolor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Honesta Gymnasieskolor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Clonas AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sörlin Event & Profil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sörlin Event & Profil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsförening Brandenburg 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Anders Lindh har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-03
Reprendo Förvaltning AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Jamtetten Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Åke Karlsson
Styrelseledamot
Leif Gunnar Nilsson
Styrelseledamot
Jan Anders Holm
Ordförande
Jan Anders Holm
Styrelseledamot
Karl Håkan Eriksson
Styrelseledamot
Stig Anders Sunnfors
Styrelseledamot
Hans Göran Nordlander
Huvudansvarig revisor
Gösta Niklas Malmgren
Styrelseledamot
Bo Anders Lindh
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Reprendo Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Anders Lindh
Styrelsesuppleant
Eva Marie Lindh
Tillbaka till sidans topp
Reprendo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Anders Lindh
Verkställande direktör
Bo Anders Lindh
Styrelsesuppleant
Eva Marie Lindh
Huvudansvarig revisor
Jessica Tina Aldefelt
Revisor
Ahrås & Aldefelt Revision AB
Tillbaka till sidans topp