Org.nr: 559425-9631
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Taher, Cihan | 2024-09-23 |
Styrelsesuppleant | Haj Ersan, Fatema | 2024-09-23 |
Styrelsesuppleant | Tillo, Muhammedamar | 2023-07-08 |
Styrelsesuppleant | Alsaeik, Samer | 2023-07-01 |
Styrelseledamot | Nordberg, Torbjörn | 2023-05-06 |
Styrelsesuppleant | Lindquist, Anders Jakob | 2023-05-06 |