Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stefan Burman Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |