Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Roger Ahlström
Björn Roger Ahlström
19440205-XXXX
Ta kreditupplysning
Ahlström, Björn Roger är en man född den 5 februari 1944 och är bosatt i Örby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Sanden Textiles AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Roger Ahlström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-09
Ekhaga Fastighets AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sanden Textiles AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Björn Roger Ahlström
Styrelseledamot
Mats Arne Vikman
Verkställande direktör
Mats Arne Vikman
Tillbaka till sidans topp