Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rosenkullen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JCD Affärsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rosen Global Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Enggo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |