Org.nr: 556340-9829
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ploegmakers, Wessel Geoff | 2023-07-14 |
Styrelsesuppleant | Ingman, David Sebastian | 2023-07-14 |
Extern verkställande direktör | Svensson, Ulf Bokelund | 2023-07-14 |
Extern firmatecknare | Andersson, Johan Mikael | 2023-07-14 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Eric Elias | 2023-07-14 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-07-14 |
Huvudansvarig revisor | Holmström, Pia Ulrika | 2023-04-13 |
Revisor | Mazars AB | 2023-04-13 |
Styrelsesuppleant | Visscher, Johan Adriaan | 2023-01-26 |
Revisor | Lundholm, Eva Susanne | 2021-11-30 |