Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | ALMQVIST, BJÖRN LUDVIG | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grumpa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AlmAR Ekonomibyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AlmAR Finans & Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-23 |