Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |