Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |