Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Jan Magnus Rüger
Björn Jan Magnus Rüger
19661009-XXXX
Ta kreditupplysning
Björn Jan Magnus Rüger är en man född den 9 oktober 1966. Han är folkbokförd i Älghult sedan 2020-11-08. Älghult ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Älgen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Jan Magnus Rüger har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-20
Coop Älghult Ekonomisk förening
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Älgen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ola Christer Johansson
Ordförande
Ola Christer Johansson
Styrelseledamot
Björn Jan Magnus Rüger
Styrelsesuppleant
Sari Elina Jonsson
Styrelseledamot
Claes Bo Johan Johansson
Tillbaka till sidans topp