Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Baldzby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Staysaver AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Staysaver AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-02 |