Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Henrik Viking Strömstedt
Björn Henrik Viking Strömstedt
19950117-XXXX
Ta kreditupplysning
Björn Henrik Viking Strömstedt är en man född den 17 januari 1995. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-07-03. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
L-E Gefvert Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Henrik Viking Strömstedt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-02
Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 8
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-04-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
L-E Gefvert Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Erik Anders Gefvert
Verkställande direktör
Mats Erik Anders Gefvert
Ordförande
Mats Erik Anders Gefvert
Styrelseledamot
Tyra Åsa Birgitta Gefvert
Vice verkställande direktör
Tyra Åsa Birgitta Gefvert
Styrelsesuppleant
Björn Henrik Viking Strömstedt
Tillbaka till sidans topp