Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Henrik Magnusson
Björn Henrik Magnusson
19721129-XXXX
Ta kreditupplysning
Magnusson, Björn Henrik är en man född den 29 november 1972 och är bosatt i Karlstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Redway Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aspire AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ninetech Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nethouse Sverige Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nethouse Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Absfront AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Netgain AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elvenite AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Anytrust AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
beebyte AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
beebyte AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TWO i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Q13 Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
M3CS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ekonomiska föreningen Näsfjället fastighetsägarförening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Henrik Magnusson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-03
Nethouse CloudPro AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-03
ViewBase Solutions AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-11-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Redway Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rikard Boström
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Anna Maria Cedgård Hedström
Styrelseledamot
Jörgen Claes Stefan Qwist
Ordförande
Jörgen Claes Stefan Qwist
Styrelseledamot
Björn Henrik Magnusson
Extern verkställande direktör
Sebastian Alf Merlöv
Styrelseledamot
Boel Erica Sjöstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Aspire AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Hans Gunnar Dahlberg
Styrelseledamot
Rikard Boström
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Anna Maria Cedgård Hedström
Styrelseledamot
Jörgen Claes Stefan Qwist
Ordförande
Jörgen Claes Stefan Qwist
Styrelseledamot
Björn Henrik Magnusson
Styrelseledamot
Boel Erica Sjöstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Ninetech Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rikard Boström
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Anna Maria Cedgård Hedström
Styrelseledamot
Jörgen Claes Stefan Qwist
Ordförande
Jörgen Claes Stefan Qwist
Styrelseledamot
Björn Henrik Magnusson
Extern vice verkställande direktör
Jan Mattias Berglund
Extern verkställande direktör
Jonas Fredrik Aronsson
Styrelseledamot
Boel Erica Sjöstrand
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp