Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-09 |
||
Komplementär Utträde: 2022-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |