Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Erik Hugo Öste
Björn Erik Hugo Öste
19581209-XXXX
Ta kreditupplysning
Öste, Björn Erik Hugo är en man född den 9 december 1958 och är bosatt i Malmö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Lundagrion Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
2 BalanceU Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aventure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aventure Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DoubleGood AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GlucaNova AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lument AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Öste Ventures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Öste ventures 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lundoch Diagnostics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BlueRedGold AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bonnidé AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Björnstammen i Skåne Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Björnstammen i Skåne Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Erik Hugo Öste har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-14
Cereal Base CEBA Aktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-05
Oatly Group AB (publ)
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-04-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 18 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lundagrion Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Rickard Öste
Styrelsesuppleant
Björn Erik Hugo Öste
Styrelsesuppleant
Elin Johanna Gunhild Öste
Tillbaka till sidans topp
2 BalanceU Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Rickard Öste
Ordförande
Erik Rickard Öste
Styrelsesuppleant
Björn Erik Hugo Öste
Styrelseledamot
Heidi Cabot Forbes Öste
Styrelsesuppleant
Elin Johanna Gunhild Öste
Tillbaka till sidans topp
Aventure AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Rickard Öste
Ordförande
Erik Rickard Öste
Huvudansvarig revisor
Bengt Håkan Rylander
Styrelseledamot
Björn Erik Hugo Öste
Extern verkställande direktör
Stefan Ulf Henrik Ryme
Styrelsesuppleant
Yi Ren Öste
Revisor
RR Revision AB
Tillbaka till sidans topp