Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Erik Granbom
Björn Erik Granbom
19760122-XXXX
Ta kreditupplysning
Granbom, Björn Erik är en man född den 22 januari 1976 och är bosatt i Angered
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
JEFF Electronics Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Erik Granbom har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-28
JEFF Management AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JEFF Electronics Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bernt Anders Ingemar Bernåker
Ordförande
Bernt Anders Ingemar Bernåker
Styrelseledamot
Ralph Arne Mikael Nilsson
Styrelseledamot
Björn Erik Granbom
Styrelseledamot
Jon Arvid Teodor Ellmark
Verkställande direktör
Jon Arvid Teodor Ellmark
Huvudansvarig revisor
Sofia Irene Pihl
Styrelseledamot
Linus David Klingberg
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp