Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Clas Ohlson Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group One AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Synsam Group One AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Villa Bergvik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Synsam AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synsam Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Synsam Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska S Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Svenska S Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-29 |