Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Christer Parksjö
Björn Christer Parksjö
19740905-XXXX
Ta kreditupplysning
Parksjö, Björn Christer är en man född den 5 september 1974 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Christer Parksjö har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-07
Riksbyggen Bostadsrättsförening Hällbyhus nr 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656081 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 8
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sinikka Marketta Grön
Styrelseledamot
Erkki Matti Rantonen
Styrelseledamot
Jan-Erik Andersson
Ordförande
Jan-Erik Andersson
Styrelsesuppleant
Tatiana Hongisto
Styrelsesuppleant
Ritva Anita Vaikkinen
Styrelsesuppleant
Eva Maria Gullberg
Styrelseledamot
Björn Christer Parksjö
Styrelseledamot
Martin Nikolai Haaparanta
Tillbaka till sidans topp