Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Frisk Service i Göteborg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advokatbyrå Björn Sahlin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skatesweden Events AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tornseglaren i Alingsås | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Parkterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Parkterrassen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Konings Bakkae | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Konings Bakkae | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Koningsbakkae hus B | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Koningsbakkae hus B | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-14 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |