Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Draba AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Linaria AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |