Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Åke Wittmark
Björn Åke Wittmark
19530724-XXXX
Ta kreditupplysning
Björn Åke Wittmark är en man född den 24 juli 1953. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-12-28. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
MORNINGSTAR BRANDS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Giertz Vinimport AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tryffelsvinet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wittmark & Wilson Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Larex AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Larex AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
The Wine Team Global AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vinimundi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Winemarket Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
C-Wine Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viva Wine & Spirits AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vinklubben i Norden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Telefonfabriken Scen & Konsthall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Telefonfabriken Scen & Konsthall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viva Global AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ICONIC Wines AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wine a Porter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viva E-commerce AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
House of Big Wines AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Casa Marrone AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Casa Vinironia AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Casa Vinironia AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Omni Wines AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Omni Wines AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Icon Wines AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Bottle Shock AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vin & Vind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vin & Vind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Åke Wittmark har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-09
Ecoviva AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-30
Viva Wine Group AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MORNINGSTAR BRANDS AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Åke Wittmark
Styrelseledamot
Patrik Sixten Stare
Styrelseledamot
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Ordförande
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Extern verkställande direktör
Jean Paul Staffan Dahlgren
Huvudansvarig revisor
Nils Andreas Nyberg Selvring
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Giertz Vinimport AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Åke Wittmark
Styrelsesuppleant
Pamela Jane Wilson
Extern verkställande direktör
Fredrik Johan Georg Ålander
Styrelseledamot
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Ordförande
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Huvudansvarig revisor
Nils Andreas Nyberg Selvring
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Tryffelsvinet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Björn Åke Wittmark
Styrelseledamot
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Ordförande
Johan Emil Ingemar Sallnäs
Styrelseledamot
John Marcus Börje Wistedt
Huvudansvarig revisor
Sanna Margareta Lindén
Extern verkställande direktör
Linda Louise Bergdal
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp