Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bilvårdscenter i Halmstad Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PBJ Laholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PBJ Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | B Holm Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | A Cruise Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H Grid Support AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bedea Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Rudan 3 i Halmstad | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Svenska Bilvårdsgruppen Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-13 |