Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bjöns Laila Yvonne Ohlsson
Bjöns Laila Yvonne Ohlsson
19560324-XXXX
Ta kreditupplysning
Ohlsson, Bjöns Laila Yvonne är en kvinna född den 24 mars 1956 och är bosatt i Orsa
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
XLAM Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bjöns Laila Yvonne Ohlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2023-07-05
Dala Laminat Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-07-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
XLAM Scandinavia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Olov Ohlsson
Ordförande
Lars Olov Ohlsson
Extern firmatecknare
Bjöns Laila Yvonne Ohlsson
Styrelseledamot
Johan Olof Magnus Dahlström
Styrelseledamot
Bjöns Linnea Johanna Ohlsson
Tillbaka till sidans topp