Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elos Medtech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |