Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
19581007-XXXX
Ta kreditupplysning
Birgitta Sofie Annikki Olofsson är en kvinna född den 7 oktober 1958. Hon är folkbokförd i Ambjörnarp sedan 2023-01-11. Ambjörnarp ligger i Tranemo kommun, Västra Götalands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tyréns Temaplan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kylklövern Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kylklövern Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jarl Magnusson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jarl Magnusson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Qtent Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Acoustic Control ACL AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Acoustic Control ACL AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
InstallationsVision i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
InstallationsVision i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Olofsson, Birgitta
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Birgitta Sofie Annikki Olofsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-16
Johanneberg Science Park AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Ingvar Johansson
Extern firmatecknare
Olle Gunnar Oscar Källman
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Ordförande
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Styrelseledamot
Sven Åke Larsson
Verkställande direktör
Sven Åke Larsson
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Tyréns Temaplan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulrika Margareta Heléne Francke
Ordförande
Ulrika Margareta Heléne Francke
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Styrelseledamot
Curt Orvar Niklas Lindbäck
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Kylklövern Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Valdemar Tönnerfors
Verkställande direktör
Hans Valdemar Tönnerfors
Styrelseledamot
Sven Ingvar Johansson
Extern firmatecknare
Olle Gunnar Oscar Källman
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Ordförande
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp