Org.nr: 556754-5735
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Söderström, Lena Carina | 2024-06-26 |
Extern verkställande direktör | Mikaelson, Evelina Maria | 2024-06-04 |
Vice verkställande direktör | Malkoch, Michael | 2024-06-04 |
Styrelseledamot | Malkoch, Daniel | 2023-08-18 |
Styrelseledamot | Granskog, Viktor Johan Henrik | 2023-08-18 |
Styrelsesuppleant | Carlmark Malkoch, Anna Elvira | 2023-08-18 |
Styrelsesuppleant | Ulfving Ohrlander, Jens Mattias | 2023-01-03 |